Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gudmund Vejbæk Jepsen | 21.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bundgaard | 29.11.2018 | 21.08.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon John Crook | 16.08.2024 | formand |
Manya Friis-Hansen | 16.04.2024 | næstformand |
Lisa Bo Larsen | 26.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Dreyer Petersen | 26.01.2024 | 16.04.2024 | næstformand |
Ole Hvelplund | 21.08.2023 | 26.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lykke Spillehus | 11.01.2023 | 16.08.2024 | formand |
Søren Holm | 06.05.2022 | 11.01.2023 | formand |
Kim Kragelund | 29.11.2018 | 26.01.2024 | næstformand |
Jesper Bundgaard | 29.11.2018 | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Dahl Andersen | 29.11.2018 | 06.05.2022 | formand |