Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mandholmen 12, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Hjemmeside: Fantombryg.dk (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fantombryg.dk (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 416.666,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Lea Uhd Holding ApS, Damgaard-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lea Carina Uhd Frederiksen, Søren Uhd Pedersen, Morten Majdall Petersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Søren Uhd Pedersen, Morten Majdall Petersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 tilføjes Binavne: Institut For Fodboldstudier ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Navne: Fantombryg ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-08 fjernes Navne: Institut For Fodboldstudier ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Vedtægter: 2021-02-09 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 208.333,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Majdall Petersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Majdall Petersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandholmen 12, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-12-05 tilføjes Direktion: Søren Uhd Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-05 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Legale ejere: SØREN UHD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-12-05 tilføjes Navne: Institut For Fodboldstudier ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-12-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Uhd Pedersen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Stiftere: SØREN UHD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Vedtægter: 2018-12-05 (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)