Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragelundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kragelundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 Statstidende Dekret
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Jonas Bach Laugesen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: J.L Invest ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: J.L Invest IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragelundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2019-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kragelundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragelundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 2. 4., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Jonas Bach Laugesen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-02-07 fjernes Direktion: Hans-Erik Svingel Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Legale ejere: Jonas Bach Laugesen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 fjernes Legale ejere: Hans-Erik Svingel Mortensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bach Laugesen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 fjernes Reelle ejere: Hans-Erik Svingel Mortensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 2. 4., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Hans-Erik Svingel Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring efter reglerne i taxiloven og i forskrifter udstedt i medfør af loven. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Hans-Erik Svingel Mortensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: J.L Invest IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Hans-Erik Svingel Mortensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Stiftere: Hans-Erik Svingel Mortensen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)