Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 39, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 39, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2018-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAJ INVEST ApS. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2019-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ÖR&SUND FITNESS ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2021-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PrimePet ApS. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 39, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Heidi Agen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hag@heidiagen.dk (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Heidi Agen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: Sonega Holding ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Heidi Agen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Stiftere: Heidi Agen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-04)