Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-03 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Legale ejere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Navne: Restaurant Norden ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Reelle ejere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Stiftere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-28 Statstidende Dekret
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Ayse Inekci (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Restaurant Norden ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Restaurant Norden IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 38, 1760 København V (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 38, 1760 København V (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-12-03 tilføjes Direktion: Ayse Inekci (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2018-12-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomheden indenfor restaurationsbranchen, samt belægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-03 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Legale ejere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Navne: Restaurant Norden IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-03 tilføjes Reelle ejere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Stiftere: Ayse Inekci (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2018-12-03 tilføjes Vedtægter: 2018-12-03 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)