Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: PACT HOLDING ApS, Laurs ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: PACT HOLDING ApS, Laurs ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-20 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Julie Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Laurs ApS, ZBZK Holding ApS, ZBZM Holding ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: ZBZK Holding ApS, ZBZM Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Legale ejere: ZBZK Holding ApS, ZBZM Holding ApS, PACT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: PACT HOLDING ApS, ZBZK Holding ApS, ZBZM Holding ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-01-13 fjernes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Binavne: Pact Nordic A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Legale ejere: PACT HOLDING ApS, ZBZK Holding ApS, ZBZM Holding ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: PACT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Bestyrelse: Julie Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Jan Peter Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive markedsføring og salg af diverse produkter til frisørbranchen samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-28 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: PACT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-11-28 tilføjes Navne: Pact Trade A/S (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Peter Christensen (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2018-11-28 tilføjes Stiftere: PACT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-03)