Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 7, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: jarlgjessing@gmail.com (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Legale ejere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Navne: JarlG Holding IVS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Reelle ejere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Stiftere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 Statstidende Dekret
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Jarl Erik Gjessing (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 7, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: Jarl Erik Gjessing (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-11-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle software til håndværkere og være holdingselskab for Bygsys IVS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jarlgjessing@gmail.com (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Navne: JarlG Holding IVS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Stiftere: Jarl Erik Gjessing (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)