Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 2, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-23 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Mars Invest ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: Wild west invest ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: Torben Rich Skeem Krog, Mars Invest ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: West Invest ApS. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: John Helbo Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 2, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 29, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-18 tilføjes Direktion: John Helbo Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-01-18 fjernes Direktion: Torben Rich Skeem Krog (direktør) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-18 tilføjes Legale ejere: Mars Invest ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: Torben Rich Skeem Krog, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-17 fjernes Legale ejere: Mars Invest ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-18 tilføjes Navne: Wild west invest ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-01-17 fjernes Navne: Wild West Invest ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-18 tilføjes Reelle ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-01-18 fjernes Reelle ejere: Torben Rich Skeem Krog, Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-17 fjernes Reelle ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-01-18 tilføjes Vedtægter: 2021-01-18 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 29, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2020-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 29, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 tilføjes Direktion: Yesper Bjerring Ørum (direktør) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Yesper Bjerring Ørum (direktør) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 29, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-11-23 tilføjes Direktion: Torben Rich Skeem Krog (direktør) (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-23 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Legale ejere: Mars Invest ApS, Torben Rich Skeem Krog, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Navne: Wild West Invest ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Reelle ejere: John Helbo Christensen, Torben Rich Skeem Krog, Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Stiftere: Torben Rich Skeem Krog, Mars Invest ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-11-23 tilføjes Vedtægter: 2018-11-23 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)