Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Telegrafvej 5A Holding ApS. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Binavne: Telegrafvej 5A Holding ApS, Telegrafvej 5A ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-29 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Legale ejere: Gefion Sejlhusene ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Navne: Telegrafvej 5A Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch, Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Stiftere: Gefion Group Holdco ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-11-11 tilføjes Legale ejere: Gefion Sejlhusene ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-11-11 fjernes Legale ejere: Gefion Group Holdco ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Binavne: Telegrafvej 5A Holding ApS, Telegrafvej 5A ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og salg af fast ejendom samt hermed forbundet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-29 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Legale ejere: Gefion Group Holdco ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2018-11-29 tilføjes Navne: Telegrafvej 5A Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch, Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-29 tilføjes Stiftere: Gefion Group Holdco ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-01)