Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongelysvej 12, 2. 3., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bystrupvej 20, 9631 Gedsted (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Navne: KENY Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 fjernes Navne: Thomson Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Vedtægter: 2023-03-09 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solace Denmark ApS. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2022-09-20 tilføjes Direktion: Kenneth Vestergaard Buhl Nyborg (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 fjernes Direktion: Hanne Thomson Sandersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 tilføjes Legale ejere: Kenneth Vestergaard Buhl Nyborg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 fjernes Legale ejere: Hanne Thomson Sandersen, Evan Laird Thomson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Vestergaard Buhl Nyborg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 fjernes Reelle ejere: Hanne Thomson Sandersen, Evan Laird Thomson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystrupvej 20, 9631 Gedsted (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Hanne Thomson Sandersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Hanne Thomson Sandersen, Evan Laird Thomson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: Thomson Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Hanne Thomson Sandersen, Evan Laird Thomson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Stiftere: Hanne Thomson Sandersen, Evan Laird Thomson (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)