Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Navne: Birch JB Borgdalsvej, Sejs Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Borgdalsparken ApS. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-03-19 fjernes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 fjernes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-28 fjernes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-10-18 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: Birch JB Borgdalsvej, Sejs Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2018-11-16 tilføjes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-09)