Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@europa1989.dk (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: jdn@vaa.dk (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller direktøren alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Stian Jensrud (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: J. Nørgaard Café og Kantiner Management A/S (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: VAA HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Direktion: Stian Jensrud (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Peter Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 1, 1160 København K (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Dyre Nørgaard (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Binavne: Europa Gellerup A/S, Europa 2019 A/S (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Direktion: Peter Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kantinedrift, holdningsfyldt cafe- og restaurationsdrift, butik og dermed beslægtet virksomhed i og uden for Danmark. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-27 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jdn@vaa.dk (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-11-27 tilføjes Legale ejere: VAA HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-11-27 tilføjes Navne: J. Nørgaard Café Gellerup A/S (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Dyre Nørgaard (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Stiftere: VAA HOLDING A/S (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, af bestyrelsesformanden alene eller af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)