Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Christian Hugo Rørsgaard | 03.02.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Luthman | 16.11.2018 | 03.02.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mia Harnfeldt | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gram Kirkegaard | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karen Skjerbæk Jørgensen | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Hugo Rørsgaard | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Baltzer Frederiksen | 01.06.2023 | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Høngaard | 23.05.2022 | 01.06.2023 | formand |
Christian Høngaard | 08.06.2021 | 22.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mette Lindhardt Nord | 31.03.2020 | 01.06.2022 | formand |
Nis Isak Alstrup | 31.03.2020 | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Chresten Plinius | 16.11.2018 | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kiær | 16.11.2018 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Luthman | 16.11.2018 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |