Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Michael Boilesen | 10.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Starbæk Boilesen | 27.11.2018 | 04.01.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Starbæk Boilesen | 04.01.2023 | formand |
Johnny Michael Boilesen | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Rørbech Steffensen | 27.11.2018 | 04.01.2023 | formand |
Jane Starbæk Boilesen | 27.11.2018 | 03.01.2023 | bestyrelsesmedlem |