Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af alle direktører i forening (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 tilføjes Vedtægter: 2021-12-27 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Niels Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Direktion: Niels Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kidnakken 7, 4930 Maribo (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Legale ejere: Minor ApS, NVM Holding ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Jesper Minor, Niels Mikkelsen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Navne: Nordphos ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Navne: Nordphos IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2018-11-29 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Direktion: Niels Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-11-29 tilføjes Formål: Formålet med NORDPHOS IVS er af udvikle og sælge systemløsninger til vandrensning, der gør det muligt at anvende ressourcer fra spildevand i bio-produktion. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-29 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Hjemmeside: www.nordphos.com (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordphos.com (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Legale ejere: Jesper Minor, Niels Mikkelsen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Navne: Nordphos IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Minor, Niels Mikkelsen (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Stiftere: Niels Mikkelsen, Jesper Minor (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)