Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoffmeyersvej 37, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-27 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Legale ejere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Navne: Priceless People Holding ApS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Stiftere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Priceless People ApS. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2022-02-05 Statstidende Dekret
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Annie Sophia Hesel Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoffmeyersvej 37, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Direktion: Annie Sophia Hesel Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-27 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Legale ejere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Navne: Priceless People Holding ApS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Reelle ejere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Stiftere: Annie Sophia Hesel Petersen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)