Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EPS Machinery ApS. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EPS Recycle A/S. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EPS Thisted Holding A/S. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-28 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Legale ejere: AS Tranberg Holding ApS, RS Tranberg Holding ApS, XL Management ApS, Steffensen Consulting A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Navne: EPS-Recycle Holding A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Reelle ejere: Alex Tranberg Steffensen, Rune Tranberg Steffensen, Geert Winther Skovsgaard, Vibeke Tranberg Steffensen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Stiftere: XL Management ApS, Steffensen Consulting A/S, RS Tranberg Holding ApS, AS Tranberg Holding ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 fjernes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-03 fjernes Bestyrelse: Alex Tranberg Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Bestyrelse: Geert Winther Skovsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-02 fjernes Direktion: Geert Winther Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-27 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Steffensen (formand) (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Steffensen (formand) (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Geert Winther Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-28 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: AS Tranberg Holding ApS, RS Tranberg Holding ApS, XL Management ApS, Steffensen Consulting A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Navne: EPS-Recycle Holding A/S (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Alex Tranberg Steffensen, Rune Tranberg Steffensen, Geert Winther Skovsgaard, Vibeke Tranberg Steffensen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Stiftere: XL Management ApS, Steffensen Consulting A/S, RS Tranberg Holding ApS, AS Tranberg Holding ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)