Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Binavne | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Binavne: Nybolig København SV ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-12 tilføjes Navne: Nybolig Valby ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-11 fjernes Navne: Nybolig Valby & Kbh. SV - Hagmann & Resom ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-12 fjernes Direktion: Jonas Wopereis Resom (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Wopereis Resom (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-07-01 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-11-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Direktion: Jonas Wopereis Resom (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-07-16 fjernes Direktion: Martin Enemærke (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-16 tilføjes Legale ejere: Hagmann Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-16 fjernes Legale ejere: Enemærke Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-16 tilføjes Navne: Nybolig Valby & Kbh. SV - Hagmann & Resom ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-07-15 fjernes Navne: Nybolig Valby & Kbh. - Martin Enemærke ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-16 tilføjes Reelle ejere: Jonas Wopereis Resom, Jonas Hagmann Kristoffersen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2020-07-16 fjernes Reelle ejere: Martin Enemærke (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-16 tilføjes Vedtægter: 2020-07-16 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-02-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-02-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 207, 2500 Valby (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Direktion: Martin Enemærke (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Legale ejere: Enemærke Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Navne: Nybolig Valby & Kbh. - Martin Enemærke ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Enemærke (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2018-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Vedtægter: 2018-11-13 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)