Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Navne: VEXT Consulting Group ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Navne: VEXT Consulting Group IVS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Vedtægter: 2021-05-04 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-19 tilføjes Direktion: Michael Cheon-Ung Yu Penter (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 fjernes Direktion: Amanda Yu Penter (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: FF Invest 2016 IVS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 fjernes Legale ejere: Amanda Yu Penter (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Cheon-Ung Yu Penter (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 fjernes Reelle ejere: Amanda Yu Penter (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandholms Alle 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Asåvej 2, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-19 tilføjes Direktion: Amanda Yu Penter (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-01-19 fjernes Direktion: Pero Le (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Legale ejere: Amanda Yu Penter (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: Pero Le (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Reelle ejere: Amanda Yu Penter (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: Pero Le (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asåvej 2, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-11-24 tilføjes Direktion: Pero Le (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage virksomheders lønadministration, finansbogholderi og anden administration, herunder myndighedskontakt, samt anden hermed beslægtet virksomhed, samt at yde bistand og rådgivning til virksomheder indenfor løn-, bogholderi-, regnskab- og økonomifunktioner samt andre hermed beslægtede funktioner. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-24 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Legale ejere: Pero Le (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-11-24 tilføjes Navne: VEXT Consulting Group IVS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-11-24 tilføjes Reelle ejere: Pero Le (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Stiftere: Pero Le (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Vedtægter: 2018-11-24 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)