Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bart Cornelis van Berkel | 01.02.2021 | 24.07.2023 | direktør |
Fredericus Gerardus Lammers | 09.04.2020 | 01.02.2021 | direktør |
Martinus Franciscus Kool | 24.02.2020 | 09.04.2020 | direktør |
Konrad Cornelis Norbert Eichberger | 13.11.2018 | 24.02.2020 | direktør |