Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Kapital | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danre Moldova ApS. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danrecharge ApS. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2023-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Drachmanns Vej 3, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ekc@danre.dk (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Esben Kumke Christensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Danish Renewables 1 ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: Danish Renewables ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Danish Renewables ApS, ANDERSEN & CHRISTENSEN INVEST ApS, H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: Danish Renewables ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Esben Kumke Christensen, Alex Andersen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: Danish Renewables ApS, H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: Danish Renewables 1 ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Esben Kumke Christensen (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Esben Kumke Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Direktion: Hans August Lund (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er levere ydelser i relation til udvikling, finansiering, byggeri, drift og salg af vedvarende energi projekter samt hermed beslægtede aktiviteter, herunder at eje ejerandele i selskaber der beskæftiger sig med førnævnte. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Danish Renewables ApS, H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-11-19 tilføjes Legale ejere: H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Esben Kumke Christensen, Hans August Lund (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-11-19 tilføjes Reelle ejere: Hans August Lund (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Hans August Lund (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2018-11-19 tilføjes Direktion: Hans August Lund (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje og investere i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-19 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Navne: Danish Renewables 1 ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Stiftere: H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)