Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Poulsen | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Leif Munck | 09.09.2021 | formand |
Louise Via Borchersen | 20.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Munck | 06.05.2021 | 08.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Peder Poulsen | 20.11.2018 | 09.09.2021 | formand |
Morten Via Larsen | 20.11.2018 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |