Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevang 114, st. tv., 3450 Allerød (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanhaven 12, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanhaven 12, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 309, 1. c., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 tilføjes Binavne: Temaportalen ApS, Lindtoft byg ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 tilføjes Navne: Lindtoft ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-07 fjernes Navne: Lindtoft Byg ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 tilføjes Vedtægter: 2023-01-08 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: Lindtoft Byg ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: Lindtoft Byg IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Legale ejere: Nico Lindtoft Øe (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: Lindtoft Holding IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 309, 1. c., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2018-11-14 tilføjes Direktion: Nico Lindtoft Øe (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-14 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Legale ejere: Lindtoft Holding IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-11-14 tilføjes Navne: Lindtoft Byg IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-11-14 tilføjes Reelle ejere: Nico Lindtoft Øe (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Stiftere: Lindtoft Holding IVS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)