Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødpælevej 18, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Direktion: Niels-Jørgen Øhrgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-21 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: AONO Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Navne: AONO ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Niels-Jørgen Øhrgaard (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Stiftere: AONO Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødpælevej 18, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Niels-Jørgen Øhrgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-21 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Legale ejere: AONO Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Navne: AONO ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Reelle ejere: Niels-Jørgen Øhrgaard (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Stiftere: AONO Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-27)