Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervænget 30, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-22 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Legale ejere: ENDORPHI HOLDING ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Navne: Cave3 Konglomerat ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Reelle ejere: Morten Riber Paarup, Jens Dalgaard Davidsen, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Stiftere: ENDORPHI HOLDING ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Implementers ApS. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Morten Riber Paarup (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervænget 30, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 2., 1411 København K (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 2., 1411 København K (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2020-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 2., 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 2., 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2018-11-22 tilføjes Direktion: Morten Riber Paarup (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-22 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Legale ejere: ENDORPHI HOLDING ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Navne: Cave3 Konglomerat ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Reelle ejere: Morten Riber Paarup, Jens Dalgaard Davidsen, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Stiftere: ENDORPHI HOLDING ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-11-22 tilføjes Vedtægter: 2018-11-22 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)