Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Leth Nydal, Lone Leth-Nydal (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsbjergvej 3, 6094 Hejls (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Hjemmeside: www.stavnsbjerg.com (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Interessenter: Lone Leth-Nydal, Claus Leth Nydal (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: loneleth@gmail.com (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Navne: Stavnsbjerg I/S (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-11-23)