Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-06-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-19 tilføjes Direktion: Bjarke Windeløv Graae (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-03 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen-Erik Witting (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-11-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Robin Feddern (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte investeringer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-21 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Legale ejere: AG Gruppen A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Navne: AG Property Management ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern, Jørgen-Erik Witting (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2018-11-21 tilføjes Stiftere: AG Gruppen A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)