Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandinavian Art IVS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilhusevej 11, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-21 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: PAE Invest IVS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Reelle ejere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Stiftere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-06-08 Statstidende Dekret
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilhusevej 11, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-21 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Legale ejere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Navne: PAE Invest IVS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Reelle ejere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Stiftere: Alex Ejlskov Lopez Kristensen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)