Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANDINSPEKTØRCENTRET A/S. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANDINSPEKTØRCENTRET JEPPESEN A/S. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANDINSPEKTØRCENTRET KJELDBJERG & LUNDSAGER A/S. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LG 98 ApS. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Landinspektørcentret LG98 A/S. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 46, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Søren Daniel Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landinspektørvirksomhed samt at eje kapitalandele i Landinspektørcentret A/S (CVR.nr. 19 20 27 39) og eventuelt i andre landinspektørselskaber. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Søren Daniel Kristensen, Arne Daniel Kristensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: LC-Info Landinspektøranpartsselskab (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Daniel Kristensen, Arne Daniel Kristensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)