Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BALTIC PELLETS ApS (CVR 28519265) | TVANGSOPLØST | 02.04.2005 | 02.04.2005 | bestyrelse |
INVESTIO 2 ApS (CVR 28514948) | NORMAL | 24.03.2005 | 24.03.2006 | formand |
INVESTIO ApS (CVR 28513747) | NORMAL | 23.03.2005 | 27.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
CORE CARBON GROUP ApS (CVR 28128649) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.11.2004 | 06.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
OLFRAS HOLDING ApS (CVR 25896343) | NORMAL | 01.11.2002 | 01.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
SCANDINAVIAN TELE CONSULT A/S (CVR 21641588) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2001 | 11.09.2002 | bestyrelse |
MICHELSEN & PARTNERS AF 1. JULI 2003 A/S (CVR 10064422) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.05.2001 | 07.08.2001 | bestyrelse |
OLFRAS HOLDING ApS (CVR 25896343) | NORMAL | 15.05.2001 | 07.08.2001 | formand |
MASTERSEEK ONLINE A/S (CVR 10064457) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.05.2001 | 07.08.2001 | formand |
ORBIS DANMARK ApS (CVR 18345412) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.10.2000 | 08.10.2003 | formand |
CNM A/S (CVR 12242018) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.2000 | 16.08.2001 | formand |
MS PRODUCTION ApS (CVR 10022924) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.04.2000 | 19.11.2003 | formand |
UNITED RESOURCES BIO PRODUCTS ApS (CVR 24242919) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.01.2000 | 02.11.2004 | formand |
KFD HOLDING A/S (CVR 17154834) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.1993 | 16.12.1996 | formand |
WITCO HOLDING A/S (CVR 16990833) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1993 | 27.02.1995 | bestyrelse |
OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION ApS (CVR 16272604) | TVANGSOPLØST | 01.07.1992 | 20.06.1996 | bestyrelse |
ENERCON INTERNATIONAL ApS (CVR 10489407) | TVANGSOPLØST | 10.11.1986 | 14.07.1988 | bestyrelse |
FRANSA COMPANY A/S (CVR 10362032) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.1986 | 02.05.1989 | formand |
RUKO SERVICE A/S (CVR 10155436) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.1986 | 23.06.1989 | bestyrelse |
TECHNICAL FOOD PROCESSING COMPANY A/S (CVR 70664119) | TVANGSOPLØST | 22.01.1985 | 12.12.1989 | bestyrelse |
FLEXPLAN INTERNATIONAL A/S (CVR 57309652) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.1984 | 18.02.1997 | bestyrelse |
J-B INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS ApS (CVR 71142019) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.07.1982 | 16.05.1989 | bestyrelse |
D.O.C.C. DANISH OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (CVR 66749916) | TVANGSOPLØST | 13.03.1981 | 30.10.1989 | formand |
SECURITAS A/S (CVR 88663217) | NORMAL | 08.01.1980 | 31.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
DALSUP A/S (CVR 86424711) | TVANGSOPLØST | 14.02.1979 | 02.12.1987 | bestyrelse |
CHRISTIANSHUS INVEST A/S (CVR 41355719) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.1977 | 05.07.1995 | bestyrelse |
AKZO NOBEL A/S (CVR 63619310) | OPLØST EFTER FUSION | 02.07.1912 | 17.05.1988 | bestyrelse |
FLEXPLAN GRUPPEN A/S (CVR 20562714) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.08.1900 | 07.10.1997 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
INVESTIO 2 ApS (CVR 28514948) | NORMAL | 24.03.2005 | 24.03.2006 | direktør |
INVESTIO ApS (CVR 28513747) | NORMAL | 23.03.2005 | 27.03.2006 | direktør |
CORE CARBON GROUP ApS (CVR 28128649) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.11.2004 | 06.04.2006 | direktør |
OLFRAS HOLDING ApS (CVR 25896343) | NORMAL | 01.11.2002 | 01.07.2003 | direktør |
WITCO HOLDING A/S (CVR 16990833) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1993 | 27.02.1995 | direktion |
JØRGEN TRYGVED CONSULTING ApS (CVR 78553812) | TVANGSOPLØST | 05.08.1985 | 20.06.1988 | direktion |
SEALORD CHARTERING ApS (CVR 78425415) | TVANGSOPLØST | 15.04.1985 | 12.07.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Trygve Trygved | 27,59 % | 34,48 % | 44,83 % | 72,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Trygve Trygved (antal: 29) | 4 | 21 | 3 | 1 |
Pct. | 14 % | 72 % | 10 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Trygve Trygved (antal: 35) | 28 | 7 | 0 | 0 |
Pct. | 80 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |