Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Revision fravalgt | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-04-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2020-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2020-02-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2019-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engeriis 13, 6534 Agerskov (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Sonja Rosenfeldt Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Legale ejere: Agerskov Købmandsgård ApS, Agerskov Købmandsgård Holding ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: Agerskov Købmandsgård ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-09-04 tilføjes Navne: Agerskov Købmandsgård Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Reelle ejere: Sonja Rosenfeldt Petersen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2018-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)