Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Kapitaldelvist | Formål | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Legale ejere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2019-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: AC Nordic ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 tilføjes Direktion: Torben Steen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Navne: ADDICTION ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Navne: ADDICTION A/S (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 fjernes Bestyrelse: Zara Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Reelle ejere: Torben Steen Jensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-04 fjernes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2020-11-17 tilføjes Vedtægter: 2020-11-17 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-29 fjernes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-11-24 tilføjes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-11-24 tilføjes Vedtægter: 2019-11-24 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive uddannelses- og konsulentvirksomhed indenfor misbrug på arbejdsmarkedet og dermed, efter bestyrelsens opfattelse, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-18 tilføjes Vedtægter: 2019-10-18 (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-06-13 tilføjes Bestyrelse: William Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2019-06-13 fjernes Bestyrelse: Karin Elmquist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 fjernes Bestyrelse: Clara Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: William Steen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: ADDICTION A/S (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2019-06-12 fjernes Navne: AC Marketing A/S (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive call-center virksomhed og efter bestyrelsens opfattelse beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-04-15 tilføjes Bestyrelse: Karin Elmquist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-15 fjernes Bestyrelse: William Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: William Steen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: QILDEN ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Navne: AC Marketing A/S (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-14 fjernes Navne: Addiction A/S (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-03-24 tilføjes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-03-24 fjernes Direktion: William Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-24 tilføjes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-03-24 fjernes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Bestyrelse: William Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: William Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive uddannelses- og konsulentvirksomhed indenfor misbrug på arbejdsmarkedet og dermed, efter bestyrelsens opfattelse, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Hjemmeside: www.addiction.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@addiction.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: QILDEN ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Navne: Addiction A/S (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Stiftere: QILDEN ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-20)