Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Nicklas Lindgren Ipsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Navne: Ipsen forsikringsagentur ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Stiftere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-08-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Pælestykkerne 16, 1. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-01 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-11-27 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-11-26 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Navne: Ipsen forsikringsagentur ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-26 fjernes Navne: Ipsen Consulting ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-20 tilføjes Navne: Ipsen Consulting ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pælestykkerne 16, 1. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: Nicklas Lindgren Ipsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-20 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Stiftere: Nicklas Lindgren Ipsen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)