Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Legale ejere: Nam Food Invest ApS, Menendez Food Invest ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: Nam Food Invest ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 74, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@menendez.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 74, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-13 tilføjes Direktion: Anne-Marie Menendez (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-13 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Legale ejere: Nam Food Invest ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2018-11-13 tilføjes Navne: Menendez ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Reelle ejere: Anne-Marie Menendez, Kim Nam Jeppesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Stiftere: Nam Food Invest ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Vedtægter: 2018-11-13 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-20)