Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Engsig Aagaard | 01.12.2020 | direktør |
Carsten Gasbjerg Holt | 01.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Tranholm | 20.11.2018 | 01.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Holt | 21.10.2020 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Engsig Aagaard | 21.10.2020 | 01.12.2020 | formand |
Carsten Gasbjerg Holt | 01.11.2019 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Connie Tranholm | 01.11.2019 | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Tranholm | 01.11.2019 | 21.10.2020 | formand |
Steffen Engsig Aagaard | 01.11.2019 | 20.10.2020 | bestyrelsesmedlem |