Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Dimidov | 13.01.2023 | 21.06.2023 | direktør |
Joachim Valdemar Skousen | 28.02.2021 | 31.07.2022 | direktør |
Oliver Damgaard-Olesen | 28.02.2021 | 31.12.2021 | direktør |
Mathias Løvring Nielsen | 17.01.2020 | 28.02.2021 | direktør |
Mads Esbensen | 17.01.2020 | 28.02.2021 | direktør |
Anders Bang-Larsen | 19.11.2018 | 17.01.2020 | direktør |
Jonas Kibrick Fyhring Bernstein | 19.11.2018 | 17.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Gram Herborg | 19.02.2020 | 13.10.2022 | formand |