Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Bibranche | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 49, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: christensenalejandro847@gmail.com (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Legale ejere: Mohamed Abdelmajid Dahan (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Navne: CHRISTENSEN BYG IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Reelle ejere: Mohamed Abdelmajid Dahan (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Stiftere: Wiborg-Heidner Holding ApS, Hvidkjær ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-05-25 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Mohamed Abdelmajid Dahan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-01-22 tilføjes Direktion: Mohamed Abdelmajid Dahan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-01-22 fjernes Direktion: Alejandro Juan Christensen y Matas (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 tilføjes Direktion: Alejandro Juan Christensen y Matas (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 fjernes Direktion: Pawel Piotr Durlak (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-22 tilføjes Legale ejere: Mohamed Abdelmajid Dahan (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-22 fjernes Legale ejere: Alejandro Juan Christensen y Matas (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 tilføjes Legale ejere: Alejandro Juan Christensen y Matas (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 fjernes Legale ejere: Pawel Piotr Durlak (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-22 tilføjes Reelle ejere: Mohamed Abdelmajid Dahan (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-22 fjernes Reelle ejere: Alejandro Juan Christensen y Matas (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Alejandro Juan Christensen y Matas (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-08 fjernes Reelle ejere: Pawel Piotr Durlak (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 49, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsbred 123, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: christensenalejandro847@gmail.com (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: pawel231080@wp.pl (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Navne: CHRISTENSEN BYG IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-07 fjernes Navne: NPI GRUPPEN IVS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Vedtægter: 2021-01-08 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pawel231080@wp.pl (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: PAWEL231080@HP.PL (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: PAWEL231080@HP.PL (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@wbgroup.dk (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbred 123, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 1. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Pawel Piotr Durlak (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-04 fjernes Direktion: Salam Ali Balasim (direktør) (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor rydning af byggepladser og forberedende arbejder, som fx rydning, dræning og udgravning (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: Pawel Piotr Durlak (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-04 fjernes Legale ejere: Hvidkjær ApS, Wiborg-Heidner Holding ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: NPI GRUPPEN IVS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: WB Group IVS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Pawel Piotr Durlak (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-04 fjernes Reelle ejere: Salam Ali Balasim, Christian Steen Wiborg-Heidner (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-04 fjernes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-04 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-03 fjernes Hjemmeside: www.wbgroup.dk (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 1. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Salam Ali Balasim (direktør) (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor reparation og handel med varer til personligt brug, køb og salg med produkter indenfor husholdningsbrug samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Hjemmeside: www.wbgroup.dk (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wbgroup.dk (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: Hvidkjær ApS, Wiborg-Heidner Holding ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: WB Group IVS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: Salam Ali Balasim, Christian Steen Wiborg-Heidner (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Stiftere: Wiborg-Heidner Holding ApS, Hvidkjær ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)