Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NM BYG IVS. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hylkevej 112, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Navne: NABM Holding IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Stiftere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-30 Statstidende Dekret
Den 2020-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Nikolai Albert Brauer Mortensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hylkevej 112, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Direktion: Nikolai Albert Brauer Mortensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdig selskab for Nikolai Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Legale ejere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Navne: NABM Holding IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Stiftere: Nikolai Albert Brauer Mortensen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-11-04 tilføjes Vedtægter: 2018-11-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)