Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker, Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 1., 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Morten Vagn Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje, udvikle og drive ejendomme. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Legale ejere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Jordbanken ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Skovlundvej 21 og 31 ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-02 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Skovlundvej ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 1., 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Direktion: Morten Vagn Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive aktivitet med køb, projektudvikling og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-08 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: Jordbanken ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Skovlundvej ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen, Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Stiftere: Jordbanken ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)