Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Navne: Blackbird WA ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Navne: Blackbird LW ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-11 tilføjes Vedtægter: 2024-09-11 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2018-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MANTO CONSULT ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2019-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: WA Nordic Invest ApS. (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WA Nordic Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2022-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mental Kapacitet ApS. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 tilføjes Legale ejere: Heidi Winther Andersen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-05 tilføjes Reelle ejere: Heidi Winther Andersen, Lars Stoltze Winther (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Reelle ejere: Lars Stoltze Winther (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbækvej 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Direktion: Lars Stoltze Winther (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-06 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: Lars Stoltze Winther (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2018-09-06 tilføjes Navne: Blackbird LW ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2018-09-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Stoltze Winther (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Vedtægter: 2018-09-06 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)