Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 18, 7323 Give (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: NSV I MidCo ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: LPH-HOLDING 2011 ApS, MORTEN POPP HOLDING ApS, CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS, THERKILDSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-03-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-29 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-11-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 18, 7323 Give (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2018-11-19 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udleje af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-19 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Legale ejere: LPH-HOLDING 2011 ApS, MORTEN POPP HOLDING ApS, CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS, THERKILDSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Navne: Rosbjergvej 7, 8220 Brabrand ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Stiftere: THERKILDSEN EJENDOMME A/S, MORTEN POPP HOLDING ApS, LPH-HOLDING 2011 ApS, CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)