Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Hjemmeside | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Spangsberg Holding ApS, Mikkel Spangsberg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Legale ejere: Sofus Ogstrup Koch Holding ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Spangsberg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Reelle ejere: Sofus Ogstrup Koch (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Direktion: Sofus Ogstrup Koch (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-31 fjernes Legale ejere: Mikkel Spangsberg, Mikkel Spangsberg Holding ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Spangsberg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammingegade 10, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 7, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@udlejningsoundboks.dk (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@northevent.dk (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-26 tilføjes Legale ejere: Mikkel Spangsberg Holding ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 7, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 7, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-12 tilføjes Legale ejere: Mikkel Spangsberg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2021-09-12 fjernes Legale ejere: Mikkel Spangsberg Holding IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 7, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Markstien 3, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Hjemmeside: https://udlejningsoundboks.dk (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@northevent.dk (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markstien 3, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Sofus Ogstrup Koch (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2018-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde eventservice, foretage udlejning af lyd, lys mm. samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: Mikkel Spangsberg Holding IVS, Sofus Ogstrup Koch Holding ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: North Event ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Spangsberg, Sofus Ogstrup Koch (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Stiftere: Sofus Ogstrup Koch Holding ApS, Mikkel Spangsberg Holding IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)