Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Fournaise Eriksen | 27.11.2023 | formand |
Jan List Christensen | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bjørn Bertelsen | 21.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Marstrand | 19.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Sandø Jensen | 19.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Bjerg | 21.01.2019 | 27.11.2023 | formand |
Kristian la Cour | 19.11.2018 | 21.01.2019 | formand |