Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIROPRAKTISK KLINIK ENGHAVECENTRET ApS. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 9, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Niels Christian Koch Eskildsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje Kiropraktisk Klinik Enghavecentret, 7100 Vejle, at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Koch Eskildsen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: Niels Eskildsen Holding ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Koch Eskildsen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Stiftere: Niels Christian Koch Eskildsen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-16)