Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 37, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-15 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Legale ejere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: MA Service IvS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Reelle ejere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Stiftere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 Statstidende Dekret
Den 2020-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Mahdi Akell Al-Helo (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 37, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 37, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-11-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-18 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-15 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 37, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Mahdi Akell Al-Helo (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-15 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Navne: MA Service IvS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Stiftere: Mahdi Akell Al-Helo (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-11-15 tilføjes Vedtægter: 2018-11-15 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)