Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 40, 8544 Mørke (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Direktion: Kim Brændstrup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Legale ejere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Navne: M-4 IVS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Reelle ejere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Stiftere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 40, 8544 Mørke (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Kim Brændstrup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-16 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: M-4 IVS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Stiftere: Kim Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-23)