Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 32, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Direktion: Henrik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe møbler mv. samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-12 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Legale ejere: 365 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Navne: 365 North 01 ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Rosendal, Henrik Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Stiftere: 365 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-16)