Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 3, 8., 1609 København V (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-14 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Legale ejere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Navne: Tandpleje Klinikken IVS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Reelle ejere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Stiftere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 Statstidende Dekret
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Muhammad Sarfraz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 3, 8., 1609 København V (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Direktion: Muhammad Sarfraz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-11-14 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive tandplejervirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-14 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Legale ejere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Navne: Tandpleje Klinikken IVS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Reelle ejere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Stiftere: Muhammad Sarfraz (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)