Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 309, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunfortvej 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT SWG Invest IV ApS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2021-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SpInl Invest 3 ApS. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2022-12-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Legale ejere: EMI Dyrehaven Holding ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: ANDERSENCOLLECTIBLES ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: SC Investment ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-08 fjernes Navne: SC Investment IVS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunfortvej 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 153, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 153, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Direktion: Daniel Brøndal Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være Holdingselskab for tilknyttede og associéerne selskabet samt udøve køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-14 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: daniel_jacobsen@live.com (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Legale ejere: ANDERSENCOLLECTIBLES ApS, Holdingselskabet af 20. maj 2016 ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Navne: SC Investment IVS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Reelle ejere: Daniel Brøndal Jacobsen, Thomas Kjems Høj Andersen (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet af 20. maj 2016 ApS, ANDERSENCOLLECTIBLES ApS (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-15)