Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Sophie Duckert | 06.08.2021 | 17.10.2021 | direktør |
Niels Vahman Bang | 14.01.2021 | 17.10.2021 | direktør |
Torben Laustsen | 01.01.2020 | 14.01.2020 | direktør |
Søren Pind | 21.12.2018 | 14.01.2020 | direktør |
Jan Duckert | 14.11.2018 | 28.05.2021 | direktør |
Troels Langkjær | 14.11.2018 | 12.11.2019 | direktør |